Hij is getrouwd met Maria Adriana Snoeck.
Zij zijn getrouwd op 30 mei 1905 te Rosmalen (Hintham) , hij was toen 33 jaar oud.
Kind(eren):
Jonkheer M. heer van Blokland; Grootofficier in de orde van Oranje-Nassau, Commandeu, Ridder en drager van het Grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw;
Minister van Buitenlandse Zaken;
Hoffelijke, bescheiden diplomaat en minister; raadsman van de koningin. Was aanvankelijk gezant in China en later ambtenaar. Werd in 1923 als buitenstaander onverwacht formateur, overigens zonder succes. Minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-De Geer I i en het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III i. Vergezelde als vicepresident van de Raad van State de koningin naar Londen en was daar haar belangrijkste adviseur. Had een matigende invloed en durfde haar als één van de weinigen op haar constitutionele positie te wijzen. Had tamelijk feodale opvattingen over de omgang met medewerkers en wenste door ambtenaren van de Raad van State aangesproken te worden als 'president'. Kon geen afscheid nemen van het vicepresidentschap, ook niet nadat vanuit het kabinet was aangedrongen op zijn vertrek. Overleed zodoende op 84-jarige leeftijd 'in het harnas'.
CHU
in de periode 1927-1956: minister, vice-president Raad van State, minister van Staat
'''loopbaan'''
* advocaat te 's-Gravenhage, vanaf 1895
* klerk griffie Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, van 1895 tot 1 augustus 1897
* ambtenaar hoofdkantoor Posterijen en Telegrafie te 's-Gravenhage, van 1 augustus 1897 tot 1 januari 1904
* secretaris Derde Haagse Conferentie voor Internationaal Recht, van 1899 tot 1900
* secretaris regeringscommissie van advies voor spoorweg- en havenaangelegenheden, vanaf 1900
* secretaris Staatscommissie voor de Zuidafrikaanse schadevergoeding, van 1902 tot 1 januari 1904
* commies-griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 januari 1904 tot 1 april 1909
* buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister (ambtstitel: minister-resident) te Peking, van 19 maart 1909 tot december 1918 (na conflict met Franse en Britse collegae teruggeroepen)
* waarnemend secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken, vanaf 15 juli 1919 (tijdens verlof van R.J.H. Patijn)
* chef afdeling diplomatieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, van juli 1919 tot 1 april 1927
* minister van Buitenlandse Zaken, van 1 april 1927 tot 20 april 1933
* vicepresident Raad van State, van 20 april 1933 tot 27 maart 1956
* voorzitter Buitengewone Raad tot Advies te Londen, van 8 juni 1942 tot september 1944
'''ambtstitel'''
* minister van Staat, van 22 december 1936 tot 27 maart 1956
'''nevenfuncties'''
* lid hoofdbestuur Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging
* correspondent voor Nederland van "Le Journal de Genève", van 1902 tot 1909
* lid/secretaris examencommissies vak der Posterijen en Telegrafie, van 1898 tot 1903
* gedelegeerde naar de Vlootconferentie te Washington, van november 1921 tot februari 1922
* kabinetsformateur, van 24 november 1923 tot 5 december 1923 (poging mislukt)
* kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana, van 1 januari 1927 tot 27 maart 1956
* vertegenwoordiger van Nederland in de Volkenbondsraad, van 1927 tot 1928
* leider Nederlandse regeringsdelegatie Ontwapeningsconferentie te Genève, van 1931 tot 1933
* voorzitter Nationale Raad voor Nederland en Nederlands-Indië van het Institute of Pacific Relations, vanaf 1933
* lid Hoge Raad van Adel, van 4 oktober 1935 tot 1 januari 1947
* lid en voorzitter van diverse internationale verzoeningscommissies
* bijzondere zending naar de Unie van Zuid-Afrika in verband met het Eeuwfeest "Grote Trek", 1935
* lid comité van controle van de Volkenbond, van 1944 tot 1946
* voorzitter 'verklaringscommissie' Tijdelijke Staten-Generaal, september 1945 (toelating van leden tot het Nood-parlement)
* voorzitter benoemingscommissie Voorlopige Staten-Generaal, van 30 oktober 1945 tot mei 1946
* voorzitter Nederlandse delegatie naar laatste Volkenbondsvergadering, 1946
* lid Pensioenraad Nederlandse Hervormde Kerk, omstreeks 1946
* lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., omstreeks 1946
* voorzitter Hoge Raad van Adel, van 1 januari 1947 tot 27 maart 1956
* voorzitter Comité voor Belenux-samenwerking, tot 27 maart 1956
* voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging "Ons Leger", vanaf 1955
* voorzitter Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
* voorzitter raad van bestuur Concertgebouw
'''school en plaats lager onderwijs'''
* onderwijs privéschool Van Bouscholte te 's-Gravenhage
'''wetenswaardigheden'''
* Behartigde tijdens de Eerste Wereldoorlog tevens de Duitse en Oostenrijkse belangen in Peking. De Chinese regering verklaarde hem op aandrang van Britse en Franse gezanten tot persona non grata
* Volgens zijn vriend en opvolger De Graeff had hij als minister veel dingen laten versloffen
* Was vanaf 1933 de voornaamste raadgever van de koningin
* Vervulde geheime opdrachten voor koningin Wilhelmina
* Werd in 1936 benoemd tot minister van Staat vanwege de bemiddelingsrol die hij had gespeeld bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard
* Week op 13 mei 1940 met de koningin uit naar Engeland
'''anekdotes'''
* Werd de laatste jaren bij de Raad van State regelmatig slapend aangetroffen op zijn kamer en ook wel tijdens vergaderingen van de Volle Raad
'''hobby's'''
* wandelen
* numismatiek, genealogie, heraldiek
'''publicaties'''
* "Eenige beschouwingen over het tot stand komen en de rechtskracht van verdragen" (disseratie, 1895)
* "Vijftig Jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina 1898-1948" (bijdrage)
* "Het geslacht Beelaerts" (1955)
Frans Beelaerts van Blokland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Adriana Snoeck |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.