directeur R.S. Stokvis & Zonen (1894-1904),
directeur NV Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen (1905-1908),
directeur R.S. Stokvis & Zonen Ltd. (1 juli 1908-1920),
vennoot NV Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen (1921-1949).
commissaris Internationale Tabakshandel Maatschappij, Amsterdam (1919-)
commissaris R.S. Stokvis (1921-1948)
commissaris Kwatta Ltd (1917-1920)
vennoot NV Stoom Chocolade en Cacaofabriek Kwatta (1920-1940)
commissaris NV Kwatta (1920- november 1940),
koopman in ijzerwaren
Hillegersberg (-1904)
Rotterdam, inwonend bij broer Charles (18 oktober 1904 - 16 september 1909)
Rotterdam, Heemraadsingel 194 (1909- 17 april 1914)
Den Haag, div.adressen (17 april 1914 - 14 december 1938)
Scheveningen, Tapijtweg 10 (1916-1917)
Cannes (F), Grand Hotel (1938-mei 1940)
Lisbon (-augustus 1940)
New York (26 augustus 1940) New York Passenger lists: PanAm
New York (1940-1949-)
Los Angeles (-1952)
He is married to Alice Stokvis.
Permission for the marriage has been obtained in Rotterdam on September 2, 1909 .Source 3
They got married on September 16, 1909 at Rotterdam , he was 35 years old.Source 4Getuige: Hugo Stokvis, 32, werktuigkundig ingenieur, Rotterdam, oom bruid; Louis Stokvis, 37, koopman in ijzerwaren, Rotterdam, broer bruidegom; Gustaaf Stokvis, 32, zonder beroep, Hilversum, achterneef bruid; Eugene Stokvis,43, zonder beroep, Hilversum, broer bruidegom
Child(ren):
Vlla Duynrose, Tapijtweg 10, Den Haag in opdracht van T. Stokvis in 1914 gebouwd.
http://rijksmonumenten.nl/monument/477402/villa-duynrose/s-gravenhage/
Ontving op 22 juni 1940 een Portugees visum voor reis naar Amerika: http://sousamendesfoundation.org/stokvis-van-essen/
genaturaliseerd in New York voor 1950
Theodorus Stokvis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Stokvis |