priester gewijd te Den Bosch (St. Janskathedraal) 15 juni 1946, 6 september 1946: kapelaan te Diessen, 12 augustus 1949: kapelaan te Eindhoven (parochie H. Lambertus), 14 december 1956: rector van het Moederhuis van de Zusters Franciscanesse n te Oirschot en leraar aan hun kweekschool, 15 november 1968: pastoor te Oss (Parochie H. Sacrament), 25 juli 1969: pastoor te Olland (parochie H. Martinus), 15 maart 1986: eervol ontslag,
Johannes Wilhelmus Antonius Josephus van Leest |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.