Leraar geschiedenis en rector, die als onderwijsdeskundige optrad in de Eerste Kamer en zich verder bezighield met binnenlandse en buitenlandse zaken. Toonbeeld van de deftige Haagse liberaal-oude-stijl. Donateur van de elitesportclub HVV en lid van herensociëteit 'De Witte'. Voorkomend en op-en-top verzorgde senator, die op de fiets naar het Kamergebouw kwam.
VVD
in de periode 1980-1995: lid Eerste Kamer
Voornaam (roepnaam)
Anthony (Ton)
Personalia
geboorteplaats en -datum
Voorschoten, 28 januari 1925
overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 mei 2009
levensbeschouwing
-
Hervormd: vrijzinnig, van 1950 tot 1962
-
vrijzinnig-protestants (lid Protestantenbond), vanaf 1962
Partij/stroming
partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf februari 1948
Hoofdfuncties/beroepen
-
leraar geschiedenis en staatsinrichting, "Tweede VCL (Vrijzinnig-Christelijk Lyceum)" te 's-Gravenhage, van 1 september 1952 tot 1 augustus 1966
-
leraar geschiedenis en staatsinrichting, Openbaar "Maerlant Lyceum" te 's-Gravenhage, van 1 augustus 1966 tot 1 augustus 1970
-
rector Openbaar "Maerlant Lyceum" te 's-Gravenhage, van 1 augustus 1970 tot 1 augustus 1983
-
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1980 tot 10 juni 1981
-
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 1982 tot 13 juni 1995
Activiteiten
als parlementariër
-
Was woordvoerder onderwijs, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken van de VVD-Eerste Kamerfractie. Was tevens woordvoerder bij onderwerpen betreffende Algemene Zaken en Huis der Koningin.
opvallend stemgedrag
-
Behoorde in 1985 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen stemde
-
Behoorde in 1985 tot de minderheid van zijn fractie die vóór het (verworpen) wetsvoorstel inzake verhaal van bijstand stemde
-
Behoorde in 1986 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een wetsvoorstel inzake de herziening van de regeling voor voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling stemde
-
Behoorde in 1988 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling van Utrecht-West stemde
-
Stemde in 1991 als enige van zijn fractie tegen het wetsvoorstel Tijdelijk wet geneesmiddelenprijzen
-
Stemde in 1994 als enige van zijn fractie tegen het wetsvoorstel Algemene wet gelijke behandeling
-
Stemde in 1994 als enige van zijn fractie tegen het wetsvoorstel limitering alimentatie
-
Stemde in 1995 als enige van zijn fractie tegen het (verworpen) wetsvoorstel invoering prestatiebeurs
Wetenswaardigheden
uit de privésfeer
-
Was geschiedenisleraar van onder anderen Hans Dijkstal en Mark Rutte
-
Zijn vader was leraar tekenen en kunstgeschiedenis aan Instituut Wullems te Voorschoten en aan de Stevin-HBS te 's-Gravenhage
Publicaties/bronnen
publicaties
"Leerboek van de Geestelijke en Sociale Stromingen" (met Dr. A. Blonk)
Uitgebreide versie
uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.
He is married to (Not public).
They got married on July 14, 1953 at Voorburg, 6304, Zuid-Holland, Nederland , he was 28 years old.
Anthony (Ton) van Boven (Voorschoten, 28 januari 1925 - 's-Gravenhage, 6 mei 2009) was een Nederlands politicus. Hij was Eerste Kamerlid namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Van Boven was leraar geschiedenis en rector, die als onderwijsdeskundige optrad in de Eerste Kamer en zich verder bezighield met binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Hij was een toonbeeld van de deftige Haagse liberaal-oude-stijl. Donateur van de sportclub HVV en lid van herensociëteit 'De Witte'. Voorkomend en op-en-top verzorgde senator, die op de fiets naar het Kamergebouw kwam.
Anthony van BOVEN | ||||||||||||||||||
1953 | ||||||||||||||||||
(Not public) |